Hanes ariannol THE BIRMINGHAM ROYAL INSTITUTION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 516477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £884.09k | £915.17k | £880.90k | £903.19k | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £979.53k | £906.83k | £1.10m | £833.05k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.08k | £31.82k | £2.04k | £22.16k | £20.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £818.01k | £816.96k | £816.39k | £817.87k | £970.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £61.00k | £66.39k | £62.47k | £63.16k | £75.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £386 | £29.16k | £0 | £18.85k | £18.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £964.09k | £890.71k | £1.00m | £816.34k | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.44k | £16.12k | £16.11k | £16.71k | £16.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.50k | £19.08k | £11.93k | £10.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £860.92k | £614.36k | £985.38k | £729.50k | £1.05m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.44k | £16.12k | £16.11k | £16.71k | £16.83k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £81.43k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.