ymddiriedolwyr BRITISH ELBOW & SHOULDER SOCIETY
Rhif yr elusen: 1191220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joideep Phadnis | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|||||
AMOL ASHOK TAMBE | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Helen Tunnicliffe | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Harvinder Pal Singh | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Nashat Siddiqui | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Aparna Viswanath | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Joanna Winton | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Professor Adam Watts | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Vijay Bhalaik | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Ananth Ebinesan | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Paul Jenkins | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Stephen Drew | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Prof Jonathan Rees | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.