ymddiriedolwyr HUDDERSFIELD SOUTH WEST DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 516590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER DAKER | Cadeirydd | 21 July 2013 |
|
|
||||
PETER HAIGH | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Emily Louise Walker | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
John Roebuck | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Claire Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Jackie Morris | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
Craig Frost | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
JANET HAIGH | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
MARTIN WOOD | Ymddiriedolwr | 21 July 2013 |
|
|
||||
KATIE TRAVAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.