ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF WHITE HALL CENTRE
Rhif yr elusen: 1191557
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Harrop-Griffiths | Cadeirydd | 09 November 2021 |
|
|
||||
David Belton | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
James Lowther | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Jean Wharmby | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Dan Riley | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Peter Johnston | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Dodgson | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew Collier | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Dan Holden | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.