ymddiriedolwyr Southend City Baptist Church
Rhif yr elusen: 1192598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL COLEMAN | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||
Jaimes Higgingson | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Raymond Jeremy Larkin | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Stuart Duncan Elliott | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Juliet Kilpin | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Christine Frances Warner MAAT | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Rev Pamela Davies | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.