ymddiriedolwyr HEALTH DATA RESEARCH UK
Rhif yr elusen: 1194431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Julie Moore | Cadeirydd | 26 July 2023 |
|
|
||||
Dr Junaid Bajwa | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
PROF DAME JANET MAUREEN THORNTON | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Patsy Wilkinson | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Dr Claire Newland | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Alison Wilcox | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Sir Mark Walport | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
Dr Andrew Elder | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Dr Claire Bithell | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
William Boa | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Lord James Richard O'Shaughnessy | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Professor Sarah Helen Harper | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.