ymddiriedolwyr HIDDEN HELP
Rhif yr elusen: 1193305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake James Robert Backus | Cadeirydd | 15 March 2022 |
|
|
||||
Margo Standley | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Luke Cuthbert | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Merisa Caroline Macinnes | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Sinead Laura Hanks | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Judith Rachel Backus | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|
||||
Fleur Dominique Elizabeth Davis | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.