ymddiriedolwyr WEST WINDSOR HUB
Rhif yr elusen: 1195371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Ann Da Costa | Cadeirydd | 17 May 2020 |
|
|
||||
Allison Hughes | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Jackie Holton | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Astra Parsons | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Simon John Goodison | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Michael Timothy Smith | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Wisdom Methodious Da Costa | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|
||||
Lucinda McArthur | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Elizabeth Wiggins | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.