ymddiriedolwyr UNITED WOMEN AFFILIATION
Rhif yr elusen: 1192288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hawa Eve Yatera | Cadeirydd | 12 November 2020 |
|
|
||||
Kija Shana | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Yukabeth Otieno | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Nutter | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Dr Leodgar Mboya | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Mutale Chileshe | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Lilian Amuli | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Niyonkuru | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Kibena Misango | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.