ymddiriedolwyr ST. PAUL'S, FURZEDOWN
Rhif yr elusen: 1191562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Biobelemoye Susan Alagoa | Cadeirydd | 29 October 2021 |
|
|||||
Georgina Buckler | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Lorna Nunn | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Clarice Joyce Neil | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Malcolm Baker | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||
Joan Alice Poole | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Elspeth Greensmith | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Anita Codrington | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
GRAHAM CONNELL | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.