ymddiriedolwyr GREAT HORTON THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 516883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rita Elizabeth Schofield | Cadeirydd | 03 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Cranston | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Vernon Barry Lodge | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Karen Priestley | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Valerie Hetty Cosgrave | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Peter John Hodgson | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
Janet Anne Bentley | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
Richard Bentley | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
Enid Patricia Rudd | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
Audrey O'Keefe | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
NORA WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.