Dogfen lywodraethu FRIENDS OF WORCESTER CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 517009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JUNE 1985 AS AMENDED 3 JUNE 2000, 25 SEPTEMBER 2003, 25 SEPTEMBER 2004, 1 OCTOBER 2005 AND 28 SEPTEMBER 2007. as amended on 05 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) PRESERVING, MAINTAINING, REPAIRING AND ENRICHING THE FABRIC, FURNITURE AND FITTINGS OF THE CATHEDRAL. (B) MAINTAINING PRESERVING AND ENHANCING THE BEAUTY AND FITNESS OF THE SITE AND SETTING OF THE CATHEDRAL (C) MAINTAINING AND DEVELOPMENT THE MUSIC AND OTHER ASPECTS OF THE WORSHIP AND LIFE OF THE CATHEDRAL (D) AIDING THE UPKEEP OF THE CATHEDRAL LIBRARY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.