ymddiriedolwyr ST TEILO'S CHURCH
Rhif yr elusen: 1192813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (249 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Miles | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Abigail Olsen | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Stephen Roberts | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Alex Russell | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
James Wragg-Smith | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Lidia Lammardo | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Amber Baker | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Rev Mark Simpson | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Jenna Shiells | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Brynley George Ennis | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Semiu Eniola Folaranmi | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Susanne Lee | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Paul Stephen Booth | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Rev Ryan James Forey | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.