ymddiriedolwyr MARKET DRAYTON AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1192602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN WHITFIELD | Cadeirydd | 30 June 2022 |
|
|
||||
Paula Christine Virgo | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
KATHRYN ELIZABETH GEORGE | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Lynda Mary Gough | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Susan Margaret McLaughlin | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Rosie Parrington | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
ALISON PARRINGTON | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
MATT BAKER | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.