ymddiriedolwyr WEST PENNINE VILLAGES UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Rhif yr elusen: 1192380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Hilary Furlong | Cadeirydd | 19 June 2019 |
|
|
||||
Margaret Jane Watson | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Paul Sumpter Brooking | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Kay Louise Aldred | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Graham Green | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Maria Grazia Brooking | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Geoffrey John Tittensor | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||
Lynn Marie Worden | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Clive Alan Bass | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Steven David Perry | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Norma Ann Tittensor | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.