ymddiriedolwyr ABERTHIN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 517376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemma Jane MacLean | Cadeirydd | 01 February 2019 |
|
|
||||
Jenny Hughes | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Bethan Bruce | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Curtis | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Natasha Patterson | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Vicky Jarvis | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Kate Watts | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
LAWRENCE GOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS SCHONER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY WILES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.