ymddiriedolwyr LEOPOLD ESTATE CULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1194373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohd Gousuddin Ahmed | Cadeirydd | 01 December 2019 |
|
|
||||
Mahmud Hussain | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Shahed Ahmed | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
zIA uDDIN | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Tojamul Haque | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Ahmed Numan | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Ayoub Ali | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Sorwar Khan | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Abdul Kasem | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
MASRUR AHMED | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Mohammed Anam Uddin | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Salamat Miah | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Mohammed Akhtaruzzaman | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Quazi Nurul Huda | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Asma Kelly Islam | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.