Hanes ariannol RADIO POPLAR
Rhif yr elusen: 517552
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2008 | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50k | £5.68k | £7.78k | £13.47k | £3.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.25k | £3.59k | £4.18k | £3.28k | £6.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.