Dogfen lywodraethu RADIO POPLAR
Rhif yr elusen: 517552
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/05/1986 AS AMENDED ON 17/06/1987 AS AMENDED ON 20/03/1994 AS AMENDED ON 05/12/2004 AS AMENDED ON 23/05/2006 AS AMENDED ON 04/12/2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SICKNESS, INFIRMITY, PHYSICAL AND MENTAL DISABILITIES AMONGST PERSONS LIVING IN LEEDS, BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF LEEDS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.