ymddiriedolwyr SOCIAL ANXIETY ALLIANCE UK
Rhif yr elusen: 1195520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Greening | Cadeirydd | 16 August 2021 |
|
|
||||
Russell Findlay | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Liz Critchlow | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Jeffrey Francis | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Ellie Whitbread | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Peacey | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.