ymddiriedolwyr BERWICK PARISH CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 517699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Leslie John Findley | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||||
Andrew John Phillips | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||
Sir Philip Mawer | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||||
Nick Shaw | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||||
Margaret Shaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||||
John Brendan Ogilvy Ayerst | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||||
Dr David Roger Mason | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||||
Dr Helen Christine Mason | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||||
Rev Thomas Ian Sample | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Gwynneth Mary Guthrie | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|||||||
Michael Kenneth Gallico | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||||
Flora Moxon | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||||
PAUL RICHARD MARSHALL | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.