ymddiriedolwyr WAINGROVES COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 517734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Andrew Davies | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Mary Ayres | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Kenneth John Pepper | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Helen Palmer | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Emily Wilding | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
SUSAN ELEY | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
||||
DAVID GRAHAM SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER EMMAS-WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMA BARBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNNE CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CORAL THORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.