Hanes ariannol MISSON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 517775
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.40k | £77.49k | £54.42k | £72.77k | £55.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.36k | £57.46k | £55.86k | £61.67k | £81.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.60k | N/A | £35.91k | N/A | £41.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.