ymddiriedolwyr AGE CONCERN APPLEBY AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 517868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNE CODD | Cadeirydd | 03 June 2022 |
|
|
||||
Ann Preston-Green | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Kathryn Martin | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Richardson | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
JANET MARTIN | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
JUDITH GRAY | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||
ELAINE MARY BARRACLOUGH | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Susan Bradley | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
JEAN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MORTIMER SAMPSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.