ymddiriedolwyr ACTON TRUSSELL BEDNALL, TEDDESLEY HAY COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 517889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (116 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLIE EDWARD MCDOWELL | Cadeirydd |
|
||||||||
Barbara Hodgson | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||||
Philip Douglas Deighton | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||
Brian Spear Wyatt | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||||
Alan John Webster | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Susan Calvert | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|||||||
Alan Rowland | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|||||||
MALCOLM EDWARD NICHOLAS | Ymddiriedolwr | 28 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.