Dogfen lywodraethu FARNDON BAND
Rhif yr elusen: 517994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/03/1985 AS AMENDED ON 22/05/1986 AS AMENDED ON 29/09/1994 AS AMENDED ON 09/10/2003 AS AMENDED ON 13/05/2004 AS AMENDED ON 19/05/2011 AS AMENDED ON 17/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE MUSICAL ARTS AND PRIMARILY THE ART OF BRASS BAND PLAYING, TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND SIMILAR ACTIVITIES, AND, SUBJECT TO THE AGREEMENT OF THE MANAGEMENT COMMITTEE, TO ASSIST OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.