ymddiriedolwyr FARNDON BAND
Rhif yr elusen: 517994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY PAUL PUGH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amy Ruth Leather | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
Michael Trevor-Barnston | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Joan Bellis | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
ROLAND STEPHEN TWYDELL | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
||||
KENNETH WINSTON BURNINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
GILLIAN WAYNE | Ymddiriedolwr | 31 August 2011 |
|
|
||||
PHILIP BUCKLEY MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KARI KERR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN HOWARD REEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.