ymddiriedolwyr HALESOWEN BRASS BAND
Rhif yr elusen: 518016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAELA JASPER | Cadeirydd | 28 March 2023 |
|
|
||||
Victoria Goddard | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Richard Doughty | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Talbot | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Eric Williams | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
SUSAN Wright | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Jan Beck | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
NINA IANTOSCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.