Hanes ariannol LUCTON PIERREPONT SCHOOL EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 518076
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.52m | £4.53m | £4.51m | £4.70m | £3.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.57m | £4.60m | £4.66m | £4.79m | £4.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £424.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.93k | £53.26k | £52.43k | £482.06k | £131.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £236.98k | £95.46k | £114.54k | £166.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.48m | £4.24m | £4.36m | £4.06m | £3.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £542 | £186 | £28 | £39.10k | £66 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.57m | £4.48m | £4.59m | £4.70m | £4.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £124.81k | £0 | £82.91k | £141.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £70.36k | £50.56k | £37.50k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £873 | £0 | £69.79k | £7.20k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.