ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF APPLIED BIOLOGISTS
Rhif yr elusen: 1195899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CHARLOTTE WHITE F App Biol | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Professor Dale Sanders | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Professor Martin Parry | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Steven Edgington | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Professor Nigel Halford | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Dr Guy Cameron Barker | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Prof Mike Gooding | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Prof Nicola Spence | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Professor Robert Edwards | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Professor Iain Simon Donnison | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.