ymddiriedolwyr LIFE CHURCH SEAFORD
Rhif yr elusen: 1196491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Howitt | Cadeirydd | 09 December 2020 |
|
|||||
Andrew Meggs ACMA | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Michelle Tant | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Megan Archer | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Jonathan Clarke | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Paul Jeffery | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.