ymddiriedolwyr HASAG ASBESTOS DISEASE SUPPORT
Rhif yr elusen: 1197946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Oakley | Cadeirydd | 16 February 2022 |
|
|
||||
Mandy Longmate | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Simon Northcott | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Vanessa Thomas | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Samuel Hampshaw | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Janet Lashly | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Jenny Eden | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.