ymddiriedolwyr MAKE A SMILE CHARITY
Rhif yr elusen: 1197516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke William Morgan | Cadeirydd | 01 July 2016 |
|
|
||||
Kris-Rajah Thirunamachandran | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Esther Leigh Purnell | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Jorja Korosec | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Keren Xena Grace Mason | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Anna Kalapurakkal | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Soamopriya Som | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Alexandra Marie Haggerty | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.