ymddiriedolwyr EYRE CHAPEL TRUST
Rhif yr elusen: 518434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savvas Tsielepi | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|||||
THOMAS TOUMAZOU | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Quigley O'Donnell | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Darrell Antony Clark | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Frank Gorman | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Maeve Catherine Hawkins | Ymddiriedolwr | 05 January 2018 |
|
|
||||
Audrey Powell | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
Carole Kitchener | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
Rev EDWIN HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.