ymddiriedolwyr 1ST KINNERTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 518605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily O'Brien | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Paul Birch | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Leanne Sedgwick | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Louise Esser | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||
Adrian Stoddart | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Christopher Holden | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
NORMAN LETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.