Hanes ariannol AGE CONCERN BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 518610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.99m | £1.95m | £2.05m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.62m | £1.59m | £1.61m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £357.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £368.70k | £605.16k | £453.93k | £321.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.30k | £559.87k | £49.90k | £33.90k | £48.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £321.76k | £327.06k | £419.25k | £573.98k | £456.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £1.09m | £1.46m | £1.41m | £1.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.52k | £14.29k | £24.72k | £36.51k | £39.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £110.24k | £36.21k | £14.46k | £34.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.52m | £1.52m | £1.52m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.25k | £99.13k | £65.31k | £93.63k | £108.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.00k | £15.50k | £21.67k | £18.72k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £3.26k | £2.44k | £3.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.