ymddiriedolwyr ADHD LIBERTY
Rhif yr elusen: 1197012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Clare Miller | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Khaled Mostafa Ibrahim Helmy | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Mary Bullimore | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Sam Bignell | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Joanne Liveston | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Sean McNicholas | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Michelle Holloway | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Daley Matthew Bedford | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Alexandra Elizabeth Harvey-Bryn | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Jennifer Templeton | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Michael Croxson | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Lamin Dibba | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.