ymddiriedolwyr LADBROKE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 518725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan James Richard Lord | Cadeirydd | 10 December 2018 |
|
|||||
Helen Rosemary Morten | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||
Deborah Louise Brown | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|||||
Caryl Thompsob | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|||||
Graham Lewis | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|||||
Kip Warr | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
DEBRA ANN GRAHAM-NEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.