ymddiriedolwyr CHESTER MYSTERY PLAYS LIMITED
Rhif yr elusen: 518768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN SANDERSON | Ymddiriedolwr | 20 March 1991 |
|
|||||
Andrew Longfield | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Dr Gavin Eyres | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Jennifer Jackson | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Vanda Elizabeth Hargen | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
SIMON PARRINGTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Colin Potts | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Rev Jonathan Phillips | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
FELICITY HELEN ROOCHOVE | Ymddiriedolwr | 02 January 2014 |
|
|
||||
NICHOLAS FRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW CLARKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.