ymddiriedolwyr Wyke Christian Community Church
Rhif yr elusen: 518779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Ann Atkinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Kane Peter Atkinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Louise Anne Le Parmentier | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Brian Keith Le Parmentier | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Gladys Wilson | Ymddiriedolwr | 08 December 2019 |
|
|
||||
Heather Jean Moon | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
Kerry Amanda Burston | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DURAND SHANE BURSTON | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|
||||
ROBERT MOON | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.