ymddiriedolwyr BRADFORD ON AVON AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1197383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Berry | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Christopher Burgoyne | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Dr STEPHEN CHARLES ILLINGWORTH | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||
John Griffin | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|||||
Stephanie Scott | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
Sally Ashton | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.