ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW SOHAM
Rhif yr elusen: 1196349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Eleanor Jean Whalley | Cadeirydd | 14 November 2016 |
|
|
||||
Mark Robert Campbell | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Diane June Cole | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Davies OBE | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Carol Ann Weyman | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
DAVID SYDNEY TICKNER | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Michelle Deirdre Palmer | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
John Edward Cole | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Jane Fisher | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.