ymddiriedolwyr PONTESBURY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL CHARITY
Rhif yr elusen: 519238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Elizabeth McCall | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Greg Smith | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|||||||
Stephen John Winwood | Ymddiriedolwr | 23 February 2020 |
|
|
||||||
MARY WORRALL | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|||||||
REV Graham Donald Phillips | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||||
BARBARA JUDYTH NORSWORTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.