ymddiriedolwyr CARTWHEEL ARTS LIMITED
Rhif yr elusen: 519394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALYSON MALACH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Victoria Greer | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Victoria Liu | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Lauren Irving | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Gareth Davies | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
James Carey | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Laura Broome | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.