ymddiriedolwyr BOSTON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 519445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Alexander Herbert | Cadeirydd | 18 November 2014 |
|
|
||||
Lisa Walmsley | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Dr Julie Doddrell | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||
Sophia Barnes | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Lesley Hammond | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Marie Chapman | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Judith Warnes | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Veronica Robinson | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.