ymddiriedolwyr SHIRLEY BAPTIST CHURCH, SOLIHULL
Rhif yr elusen: 1197996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Arthur Carter | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Sofia Waghmare | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Vlamir Reis | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Helen Jane Read | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Uday Chinnathambi | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Rev Matthew Lloyd Wilson | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Christopher Jones | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
DAVID ANDREW ROSE | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Neil Ronald Aston | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
Peter John Close | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
Stuart Alexander Fisher | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
Lynne Russell | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.