ymddiriedolwyr Jasmin Vardimon Company Limited
Rhif yr elusen: 1202165
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr Libby Worth | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Peter Corr | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Dr Finola Kerrigan | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
HELEN JANE HACKETT | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|||||
Nicholas Ian Catliff | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
SUZANNE REBECCA LEIGHTON | Ymddiriedolwr | 17 January 2007 |
|
|||||
Guy Bar-Amotz | Ymddiriedolwr | 18 October 2001 |
|
|
||||
Jasmin Vardimon MBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.