ymddiriedolwyr SOUTH STAFFORDSHIRE AND DISTRICT BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 519681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Woodward | Cadeirydd | 28 March 2019 |
|
|
||||
Rev DAVID PRIMROSE | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|||||
Allan Paul Twibill | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Kevin Rowe | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Penny Darlington-Twibill | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Christine Victoria Shaw | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Alan Rodney Brewin | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Mary Ann Christine Brewin | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Edward James Bennett | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Mr T Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.