ymddiriedolwyr CUMBRIA OVERSEAS AID TRUST
Rhif yr elusen: 519696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Buckwell | Cadeirydd | 05 March 2020 |
|
|
||||
Ann Margaret Kyle | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Carolyn Mary Davis | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Linda Grave | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||
Salome Eve Denny | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Hilary Pickup | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Claire Longney | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
IAN ROUSELL | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
||||
HELEN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.