Hanes ariannol ST CUTHBERT'S HOSPICE, DURHAM
Rhif yr elusen: 519767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £3.01m | £3.39m | £3.35m | £4.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.14m | £3.44m | £3.34m | £3.41m | £4.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.02m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.25m | £46.09k | £1.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £634.02k | £674.29k | £1.66m | £811.64k | £1.62m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.06m | £1.03m | £462.29k | £1.12m | £1.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.24m | £1.25m | £1.38m | £1.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.25k | £51.60k | £21.58k | £21.75k | £24.85k | |
|
Incwm - Arall | £8.57k | £16.03k | £11.95k | £9.46k | £3.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £211.12k | £250.52k | £126.22k | £224.50k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £2.48m | £2.36m | £2.38m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £886.97k | £959.59k | £983.89k | £1.04m | £1.51m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £32.02k | £11.78k | £14.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £11.63k | £7.65k | £8.02k | £7.67k | |
|
Gwariant - Arall | £714.03k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.